--> SOAL MATEMATIKA DAN PEMBAHASAN HITUNG CAMPURAN BILANGAN CACAH SD | AJAR HITUNG

Soal & pembahasan Matematika SD, SMP & SMA

Sunday, 17 May 2015

SOAL MATEMATIKA DAN PEMBAHASAN HITUNG CAMPURAN BILANGAN CACAH SD

| Sunday, 17 May 2015

SOAL MATEMATIKA DAN PEMBAHASAN HITUNG CAMPURAN BILANGAN CACAH SD


Kali ini, kita akan belajar mengenai hitung campuran bilangan cacah. Pengerjaan hitung campuran melibatkan operasi penjumlahan (+), pengurangan (-), kali (x), dan bagi (:). Dalam pengerjaannya perlu memperhatikan aturan-aturan sebagai berikut:
  1. Jika ada tanda kurung (....), dikerjakan terlebih dahulu.
  2. Jika tidak ada tanda kurung, maka pengerjaannya harus memperhatikan tingkatan operasi hitung tersebut. Berikut ini adalah tingkatan yang dimaksud:
  • Perkalian (x) dan pembagian (:) sama tingkatannya, maka dikerjakan berurutan dari sebelah kiri.
  • Penjumlahan (+) dan pengurangan (-) sama tingkatannta, maka dikerjakan berurutan dari sebelah kiri.
  • Kali (x) dan bagi (:) lebih kuat daripada tambah (+) dan kurang (-), maka yang dikerjakan lebih dahulu adalah yang kali (x) dan bagi (:) barulah kita selesaikan yang tambah (+) dan kurang (-).

Berikut ini adalah contoh soal dan penyelesaian hitung campuran:

Soal 1:
Hasil dari 1.456 + 45 x 27 - 884 : 34 adalah...
Pembahasan:
Perhitungan yang dikerjakan terlebih dahulu kakak gambarkan dengan tanda kurung/ (..).Berikut pembahasannya:
= 1.456 + (45 x 27) - 884 : 34
= 1.456 + 1.215 - (884 : 34)
= 1.456 + 1.215 - 26
= 2.671 - 26
= 2.645

Soal 2:
Hasil dari 256 x 15 :6 adalah...
Pembahasan:
256 x 15 : 6 = (256 x 15) : 6
                    = 3.840 : 6
                    = 640

Soal 3:
Hail dari 963 : 9 x 47 adalah...
Pembahasan:
963 : 9 x 47 = (963 : 9) x 47
                    = 107 x 47
                    = 5.029

Soal 4:
Hasil dari 126 x 16 : 24 adalah...

Pembahasan:
126 x 16 : 24 = (126 x 16) : 24
          = 2.016 : 24
          = 84

Soal 5:
Hasil dari 5.848 : 43 x 370 adalah...
Pembahasan:
5.848 : 43 x 370 = (5.848 : 43) x 370
                           = 136 x 370
                           = 50.320

Soal 6:
Hasil dari 314.021 - 56.958 + 48.487 adalah...
Pembahasan:
314.021 - 56.958 + 48.487 = (314.021 - 56.958) + 48.487
                                           = 257.063 + 48.487
                                           = 305.550

Soal 7:
Hasil dari 2.268 : 126 x 2 = ...
Pembahasan:
2.268 : 126 x 2 = (2.268 : 126) x 2
                         = 18 x 2
                         = 36

Related Posts

No comments:

Post a comment